ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF WORTHAM CHURCH
Rhif yr elusen: 1056795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Davis | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Francis Ian Rigby | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Nigel Douglas Simpkins | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Adam Stone | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
Bridget McAuslan | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Lyn Pelham Burn | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
Andy Simpson | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|||||
MAUREEN LING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.