Hanes ariannol OXFORDSHIRE COMMUNITY CHURCHES
Rhif yr elusen: 1056921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.30m | £3.12m | £3.25m | £3.84m | £3.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.09m | £3.05m | £3.12m | £3.54m | £3.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100.29k | £50.54k | £7.62k | £1.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £1.64m | £1.75m | £2.11m | £2.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £584.32k | £281.00k | £229.07k | £360.67k | £345.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £1.09m | £1.22m | £1.36m | £1.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £163 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £100.29k | £50.54k | £7.62k | £4.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £12.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.61m | £2.65m | £2.95m | £3.30m | £3.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £474.76k | £401.55k | £164.14k | £248.87k | £261.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.77k | £41.53k | £53.44k | £92.40k | £73.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.