ymddiriedolwyr OXFORDSHIRE COMMUNITY CHURCHES
Rhif yr elusen: 1056921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr STEPHEN ALAN JONES | Cadeirydd | 24 June 2015 |
|
|
||||
Sandra June COLEMAN | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|||||
Dr Neil William Townsend | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|||||
ANDREW JOHN O'CONNELL | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||
STEPHEN BURCHELL MARTIN YOUNG | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|||||
Dr Jansen Philip Jacob | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
Peter Nigel Charles Allen | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
JOHN GREEN | Ymddiriedolwr | 22 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.