Hanes ariannol THE DUDLEY GROUP NHS FOUNDATION TRUST CHARITY
Rhif yr elusen: 1056979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £666.00k | £349.00k | £1.09m | £701.00k | £723.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £527.00k | £487.00k | £777.00k | £625.00k | £565.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £536.00k | N/A | £1.01m | £436.00k | £379.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £30.00k | £86.00k | £94.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £76.00k | N/A | £0 | £130.00k | £158.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £50.00k | N/A | £54.00k | £48.00k | £76.00k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | N/A | £1.00k | £1.00k | £16.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £218.00k | N/A | £2.00k | £265.00k | £167.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £455.00k | N/A | £678.00k | £400.00k | £340.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £72.00k | N/A | £79.00k | £206.00k | £159.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.00k | N/A | £61.00k | £20.00k | £24.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £87.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £20.00k | £19.00k | £66.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.