Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN TALGARREG
Rhif yr elusen: 1057096
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.70k | £12.77k | £16.11k | £19.21k | £20.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.38k | £11.71k | £16.96k | £18.68k | £20.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.22k | £6.09k | £0 | £0 | £7.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.75k | £500 | £100 | £7.83k | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.