Hanes ariannol OXFORD RADCLIFFE HOSPITALS CHARITABLE FUND AND OTHER RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1057295
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.73m | £5.38m | £3.43m | £4.47m | £3.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.28m | £5.16m | £4.55m | £3.69m | £3.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £79.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.75m | £4.75m | £2.75m | £3.89m | £3.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £48.00k | £43.00k | £46.00k | £33.93k | £48.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £520.00k | £418.00k | £390.00k | £366.00k | £324.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £389.00k | £95.00k | £218.00k | £176.90k | £173.57k | |
|
Incwm - Arall | £20.00k | £70.00k | £34.00k | £4.21k | £3.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.77m | £2.04m | £435.00k | £1.83m | £966.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.91m | £4.72m | £4.10m | £3.06m | £2.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £293.38k | £255.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £262.00k | £308.00k | £309.00k | £203.78k | £288.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £4.19m | £3.73m | £2.23m | £2.13m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.00k | £3.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £10.00k | £0 | £340.00k | £591.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.