ymddiriedolwyr REDBRIDGE CARERS SUPPORT SERVICE
Rhif yr elusen: 1057505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debra Hastings-Henry | Cadeirydd | 11 November 2017 |
|
|
||||
DR Sudarshan Kapur | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
Madelaine Baker | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
BUSHRA TAHIR | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|||||
NICHOLAS HURST | Ymddiriedolwr | 15 November 2011 |
|
|||||
BARRY BATES | Ymddiriedolwr | 09 December 2009 |
|
|||||
ANTONY SOBERS | Ymddiriedolwr | 06 August 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.