ymddiriedolwyr HOME ACCESS TABERNACLE BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1057582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Tsitsinakis | Cadeirydd | 18 June 2014 |
|
|
||||
Tim Lee | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Matthew Peter James Baird | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Cedric Longville | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|||||
Helen Longville | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||
John Stansfield | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.