ymddiriedolwyr BAR PRO BONO UNIT
Rhif yr elusen: 1057620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharif Asim Shivji | Cadeirydd | 04 March 2014 |
|
|||||
Richard Hazim Khaldi | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||
Paul Joseph Wilson | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Lisa Debora Watts | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Malvika Jaganmohan | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Judith Elizabeth Ogden | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Rajinder Singh Gataora | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Michael Pearson Hayton | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Richard George Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Natasha Jane Bellinger | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
David Philip Joseph QC | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Sarah Katherine Abram-Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Conall Patton QC | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Theodore Huckle QC | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Eleanor Holland | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.