Dogfen lywodraethu BIBIC
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/06/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/08/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/02/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/01/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24/09/2012 as amended on 09 Oct 2023 as amended on 09 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
1. TO REDUCE NEED AND HARDSHIP AMONG CHILDREN AND ADULTS WITH LEARNING DIFFICULTIES AND/OR PHYSICAL DISABILITIES. 2. TO PROVIDE SUPPORT AND ASSISTANCE TO FAMILIES OF CHILDREN AND ADULTS WITH LEARNING DIFFICULTIES AND/OR PHYSICAL DISABILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.