Hanes ariannol CYMRU FOOTBALL FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1057856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.99m | £4.14m | £3.99m | £5.94m | £8.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.03m | £3.94m | £3.01m | £6.10m | £5.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.50m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.11m | £1.22m | N/A | £4.75m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.78m | £2.70m | £2.98m | £3.59m | £8.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.16m | £234.35k | £0 | £424.98k | £43.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.17m | £1.01m | £1.91m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £2.98m | £3.59m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £14.03k | £9.30k | £12.37k | £101.13k | |
|
Incwm - Arall | £41.87k | £19.66k | £0 | £0 | £306.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.99m | £3.91m | £2.96m | £6.06m | £5.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.65k | £26.94k | £41.85k | £39.38k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £80.63k | £51.68k | £66.85k | £20.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.53m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £294.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.