Hanes ariannol FRIENDS OF HIGHGATE CEMETERY TRUST
Rhif yr elusen: 1058392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.30m | £1.64m | £1.73m | £2.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £952.04k | £1.04m | £1.37m | £1.75m | £2.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £108.77k | £52.31k | £76.40k | £76.46k | £158.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £606.47k | £718.64k | £17.96k | £45.55k | £39.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £569.98k | £332.15k | £1.37m | £1.42m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £191.11k | £178.45k | £166.46k | £185.26k | £257.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £22.54k | £8.50k | £1.85k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £25.50k | £38.00k | £24.65k | £95.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £596.47k | £619.63k | £1.31m | £1.67m | £2.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £355.57k | £424.41k | £61.64k | £76.56k | £82.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.06k | £10.71k | £40.57k | £92.97k | £9.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.