Hanes ariannol QUADRAM INSTITUTE BIOSCIENCE
Rhif yr elusen: 1058499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.84m | £15.06m | £22.73m | £18.75m | £21.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.40m | £16.43m | £20.00m | £18.16m | £19.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.63m | £10.78m | £13.57m | £10.74m | £7.53m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.50k | £360 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £910.40k | £798.28k | £643.15k | £1.28m | £800.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.61m | £13.95m | £21.89m | £17.35m | £19.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £315.53k | £312.17k | £194.88k | £130.60k | £391.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.40m | £16.43m | £20.00m | £18.16m | £19.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.51k | £44.17k | £36.45k | £50.16k | £50.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.