Hanes ariannol CARERS LEEDS
Rhif yr elusen: 1058706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.58m | £1.76m | £1.93m | £1.73m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.62m | £1.60m | £1.54m | £1.66m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.02m | £1.23m | £1.33m | £1.33m | £1.35m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £190.00k | £190.00k | £249.00k | £218.50k | £240.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.57k | £11.62k | £8.17k | £13.88k | £9.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.56m | £1.74m | £1.86m | £1.68m | £1.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.46k | £3.03k | £3.07k | £1.80k | £16.29k | |
|
Incwm - Arall | £3.60k | £1.75k | £54.77k | £40.03k | £1.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.60m | £1.54m | £1.66m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.55k | £5.82k | £7.15k | £4.96k | £4.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.