Hanes ariannol THE ROBERT JONES AND AGNES HUNT ORTHOPAEDIC HOSPITAL CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1058878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £557.36k | £644.04k | £351.91k | £135.80k | £213.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £385.39k | £448.69k | £245.97k | £298.90k | £323.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £512.44k | £579.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.35k | £56.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.57k | £7.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £328.73k | £407.75k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £327.23k | £351.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.56k | £97.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.02k | £10.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £313.86k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £18.60k | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.