ymddiriedolwyr KIRTON YOUTH CHALLENGE
Rhif yr elusen: 1058916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Currie | Cadeirydd | 16 April 2018 |
|
|
||||||||
Gillian Tracy McBride | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||||
Roy Paul Chapman | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||||
ALISON JAYNE SMITH | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||||||
Carl Sharp | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||||||
Henry Cheer | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||||||
STEVEN CHARLES GRAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Barbara Ann Charity | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.