ymddiriedolwyr INFOCUS CHARITY
Rhif yr elusen: 1058937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Marie Marsden | Cadeirydd | 10 February 2022 |
|
|||||
SUSAN ELIZABETH HOLT | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Ian James Donohue MBE | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Daniel | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Angus Martin McNicol | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|||||
Derek John Fargher | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.