ymddiriedolwyr THE RAILWAY CHILDREN
Rhif yr elusen: 1058991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Brown | Cadeirydd | 05 December 2014 |
|
|
||||
Ria Diana Ntabejane | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Bharti Mepani | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Dr Jacqueline Gallinetti | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Valerie Floy | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Joanne Bird | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Fraser Ross Simpson | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Emily Jane Bild | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Donald Timothy Mlewa Dr | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|||||
Mohini Bulbrook | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Tricia Wright | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.