Hanes ariannol BRISTOL LAW CENTRE
Rhif yr elusen: 1059022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £980.92k | £1.01m | £1.05m | £897.44k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £941.27k | £995.85k | £1.03m | £837.69k | £986.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £217.67k | £172.72k | £296.26k | £298.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £220.26k | £217.70k | £215.35k | £214.40k | £256.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.91k | £15.38k | £11.45k | £5.27k | £7.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.25k | £17.27k | £24.89k | £17.18k | £15.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £952.62k | £981.58k | £1.02m | £874.92k | £1.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.15k | £83 | £50 | £73 | £1.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £941.27k | £995.85k | £1.03m | £837.69k | £986.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £5.18k | £6.40k | £7.75k | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.