Hanes ariannol SHEFFIELD HOSPITALS CHARITABLE TRUST AND RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1059043
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79m | £2.64m | £2.18m | £2.48m | £2.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.60m | £2.23m | £3.53m | £3.77m | £3.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.07m | £1.91m | £1.40m | £1.69m | £1.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.32k | £7.62k | £9.57k | £36.00k | £159.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £108.58k | £96.52k | £111.79k | £96.00k | £562.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £573.61k | £628.37k | £656.29k | £663.00k | £607.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.45k | £2.81k | £2.32k | £0 | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.36m | £1.24m | £872.69k | £262.00k | £319.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.15m | £1.67m | £2.88m | £2.72m | £3.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £720.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £117.27k | £121.75k | £121.82k | £311.00k | £277.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.00m | £1.37m | £2.59m | £0 | £2.81m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.03k | £43.94k | £110.58k | £57.00k | £51.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.