ymddiriedolwyr LABRADOR RESCUE SOUTH EAST AND CENTRAL
Rhif yr elusen: 1059122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD BEST | Cadeirydd | 29 October 2012 |
|
|
||||
Fiona Agnes Annie Miller | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
MARK DYER | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|||||
SUSANNA WILES | Ymddiriedolwr | 12 March 2009 |
|
|
||||
JOHN ARTHUR NUTKINS | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||
MARGARET ANN STOCKS | Ymddiriedolwr | 12 March 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.