Hanes ariannol FELLOWSHIP AFLOAT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1059143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £895.75k | £669.19k | £698.43k | £998.54k | £722.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £840.86k | £570.17k | £813.07k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £506.97k | £434.26k | £334.16k | £639.59k | £306.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £431 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £301.41k | £41.24k | £183.64k | £275.08k | £288.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.57k | £53.66k | £53.72k | £54.38k | £8.77k | |
|
Incwm - Arall | £31.80k | £139.60k | £126.91k | £29.49k | £118.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £80.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £933.27k | £815.86k | £550.17k | £791.07k | £993.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.50k | £25.00k | £20.00k | £22.00k | £15.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.01k | £1.65k | £1.87k | £3.07k | £1.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £116.31k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.