Hanes ariannol THE BROKERAGE CITYLINK
Rhif yr elusen: 1059173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £688.81k | £964.16k | £621.18k | £767.40k | £916.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £672.75k | £874.28k | £599.47k | £760.65k | £887.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £80.61k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.13k | £1.40k | £20.81k | £21.69k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £260.16k | £356.97k | £108.43k | £127.00k | £169.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £427.89k | £605.64k | £512.54k | £640.02k | £741.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £755 | £1.55k | £217 | £382 | £6.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £588.49k | £744.81k | £461.81k | £608.26k | £742.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £84.26k | £129.47k | £137.66k | £152.38k | £145.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.45k | £0 | £0 | £24.87k | £28.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.