Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN TABERNACL (PENYBONT AR QGWR)
Rhif yr elusen: 1059522
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.43k | £18.96k | £18.17k | £3.18k | £3.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.01k | £19.82k | £17.08k | £4.79k | £5.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £6.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £9.31k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.