ymddiriedolwyr Re-Form Heritage
Rhif yr elusen: 1059662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosaleen Clare Kerslake BA MBA CBE | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|||||||
Harry Oliver Wardill | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||||
Simon John Lakin | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||||
Amanda Brooke | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||||
Amelia Mary Bright | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||||
Manuela Belle | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||||
ALISON MARGARET BEARDSLEY MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.