Hanes ariannol BOROUGHBRIDGE AND DISTRICT COMMUNITY CARE
Rhif yr elusen: 1059665
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.80k | £50.42k | £37.06k | £51.29k | £56.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.85k | £25.19k | £27.74k | £37.87k | £54.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.96k | £18.45k | £19.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.