Hanes ariannol AGE UK NORTHAMPTONSHIRE
Rhif yr elusen: 1059995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.78m | £3.96m | £3.37m | £3.52m | £4.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.82m | £4.02m | £3.51m | £3.55m | £4.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.21m | £1.53m | £1.58m | £1.70m | £2.09m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.94k | £68.58k | £356.06k | £86.42k | £79.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £357.31k | £345.84k | £117.44k | £169.12k | £401.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £687.93k | £650.43k | £247.25k | £566.05k | £699.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.66m | £2.90m | £2.67m | £2.75m | £3.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.42k | £47.31k | £11.79k | £29.79k | £42.53k | |
|
Incwm - Arall | £30.34k | £15.24k | £315.91k | £7.27k | £25.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £276.46k | £198.90k | £6.53k | £71.94k | £33.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.05m | £3.42m | £3.13m | £3.02m | £3.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £769.16k | £599.67k | £383.63k | £526.48k | £644.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.