Hanes ariannol GAMCARE
Rhif yr elusen: 1060005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.40m | £9.63m | £13.38m | £15.78m | £20.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.02m | £8.30m | £13.19m | £14.74m | £18.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £474.81k | £425.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £376.79k | £1.64m | £3.98m | £6.45m | £7.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.00m | £8.00m | £9.07m | £9.32m | £12.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.09k | £4.05k | £7.79k | £1.65k | £35.07k | |
|
Incwm - Arall | £25.70k | £0 | £318.68k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.02m | £8.30m | £13.19m | £14.74m | £18.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.99k | £1.27m | £14.71k | £51.67k | £68.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.73m | £3.68m | £4.91m | £5.11m | £5.32m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.