Hanes ariannol WIRRAL INFORMATION RESOURCE FOR EQUALITY AND DIVERSITY LTD
Rhif yr elusen: 1060105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £1.41m | £1.43m | £1.45m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.40m | £1.34m | £1.42m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.03m | £1.18m | £1.20m | £1.20m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.43k | £6.50k | £915.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.88k | £27.71k | £11.12k | £1.62k | £1.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.24k | £3.46k | £23.41k | £29.61k | £2.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £1.38m | £1.40m | £1.42m | £1.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £76 | £37 | £13 | £0 | £72 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £16.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.38m | £1.32m | £1.40m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.04k | £23.40k | £19.02k | £20.63k | £19.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.60k | £5.56k | £8.04k | £8.54k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.