Hanes ariannol AGE CONCERN THETFORD AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1060136
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.92k | £45.77k | £47.46k | £37.71k | £41.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.95k | £52.77k | £44.20k | £43.21k | £42.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.