Hanes ariannol WALES MILLENNIUM CENTRE
Rhif yr elusen: 1060458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.82m | £22.43m | £10.18m | £15.64m | £26.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.95m | £23.89m | £9.15m | £18.00m | £27.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £11.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.21m | £3.89m | £8.99m | £6.32m | £4.44m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.18m | £4.44m | £8.76m | £6.68m | £4.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.12m | £17.83m | £665.95k | £8.10m | £21.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £486.00k | £115.00k | £615.79k | £838.00k | £830.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.00k | £43.00k | £140.29k | £22.05k | £20.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.62m | £9.15m | £7.63m | £10.49m | £17.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.34m | £14.74m | £1.52m | £7.51m | £9.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.00k | £65.00k | £23.00k | £28.00k | £27.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.