ymddiriedolwyr DOMINO NURSERY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1060555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Allison | Cadeirydd | 10 November 2022 |
|
|
||||
Gillian Hartley | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Rafaella Borba | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Pooja James | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Emily Sullivan | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Alison Mclellan | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Rebecca Davies | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Halley Petrovski | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.