Hanes ariannol RIVERSIDE CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1060756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (135 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.31k | £49.88k | £137.44k | £163.59k | £98.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.52k | £17.53k | £69.40k | £129.75k | £154.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.80k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.