ymddiriedolwyr WEST EVERTON COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1060761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM BYRNE | Cadeirydd | 10 October 2010 |
|
|
||||
Sally Anne Anderson | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Kamal Mashjari | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Helen Karim | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Ann Marie Roach | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Marieanne Kearns Vaughan | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Michael McDonnell | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
Jane Corbett | Ymddiriedolwr | 10 October 2010 |
|
|
||||
JOHN DUMBELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARTHUR FITZGERALD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.