ymddiriedolwyr LITTLE DEERS DAY NURSERY
Rhif yr elusen: 1060920
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS GILBERT-NORTON | Cadeirydd | 09 April 2013 |
|
|
||||
Sophie Empson | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Laura Brunton | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Fuller | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Laura Ghirardello | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Claire Doolan | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Shutler | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Kerry Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.