Dogfen lywodraethu FRIENDS OF INDIA EDUCATIONAL AND WELFARE FUND
Rhif yr elusen: 1060932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH DECEMBER 1996. AS AMENDED 1ST FEBRUARY 1997, 13TH SEPTEMBER 1997, 2ND SEPTEMBER 2000 AND 27 APRIL 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS OF CHILDREN IN INDIA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
INDIA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.