Hanes ariannol CLWB FFERMWYR IEUAINC ROWEN A'R CYLCH
Rhif yr elusen: 1060961
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10k | £1.00k | £808 | £150 | £3.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £950 | £850 | £636 | £383 | £3.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.