Hanes ariannol WORCESTER WHEELS
Rhif yr elusen: 1060980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £293.37k | £333.18k | £324.76k | £396.80k | £465.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £344.52k | £335.45k | £283.37k | £361.24k | £457.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £125.95k | £153.00k | £169.00k | £214.00k | £221.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.46k | £31.93k | £57.50k | £20.00k | £6.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.