Hanes ariannol BERKELEY CASTLE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1061062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (196 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £999.19k | £994.58k | £451.40k | £735.19k | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £886.66k | £973.84k | £647.74k | £833.11k | £973.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £68.42k | £15.05k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.94k | £87.41k | N/A | £32.47k | £540.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £655.28k | £574.52k | N/A | £420.30k | £564.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £290.58k | £321.45k | N/A | £258.81k | £320.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.40k | £11.21k | N/A | £8.57k | £12.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £15.05k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £885.29k | £971.27k | N/A | £830.83k | £971.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.37k | £2.56k | N/A | £2.28k | £2.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.40k | £5.77k | N/A | £14.36k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.37k | £2.56k | N/A | £2.28k | £2.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.