Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau KING EDWARD INSTITUTION ENDOWMENT FUND
Rhif yr elusen: 221948-11
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 29 FEBRUARY 1916 AS VARIED BY SCHEME OF 1 MARCH 1921, 13 APRIL 1934 AND 24 NOVEMBER 1950 AND 15 MAY 1973
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE OF A HOLIDAY HOME OR A CONVALESCENT HOME FOR THE BENEFIT OF MEN, WOMEN AND CHILDREN OR ANY OF THEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 15 Ebrill 1969: Cofrestrwyd
- 12 Mai 2000: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.