Trosolwg o’r elusen LEWINS MEAD CHAPEL FUND
Rhif yr elusen: 234482-12
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
DEEDS OF LEASE AND RELEASE DATED 2 AND 3 FEBRUARY 1788, CONVEYANCE DATED 31 DECEMBER 1822 AND SCHEMES DATED 26 SEPTEMBER 1930, 22 NOVEMBER 1985 AND 20 JULY 1990
Gwrthrychau elusennol
FURTHERING THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE OAKFIELD ROAD CHURCH (UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN) AND THE FRENCHAY CHAPEL (UNITARIAN)
Maes buddion
BRISTOL
Hanes cofrestru
- 10 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
- 16 Medi 2008: Tynnwyd (WEDI UNO)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.