ymddiriedolwyr SURREY RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 200084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne McCormack | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|||||
Jan Mihell | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
JULIAN POOLEY | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
SALLY JENKINSON | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|||||
DR Mary Alexander FSA | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
DR SUE JONES | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
DR DAVID TAYLOR MA, FSA | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|||||
NIGEL BALCHIN | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
JUDITH ANNE MITCHELL | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|||||
Dr DAVID BOWES ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL PAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.