ymddiriedolwyr THE 29TH MAY 1961 CHARITY
Rhif yr elusen: 200198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Robert Cox F.C.A. | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Charles David Zelenka Martin | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Rantzen | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|||||
ANDREW CHARLES JONES F.C.A. | Ymddiriedolwr | 12 February 2008 |
|
|
||||
PAUL VARNEY F.C.A | Ymddiriedolwr | 06 August 1979 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.