Hanes ariannol DORSET WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 200222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.34m | £3.22m | £3.50m | £7.19m | £5.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.62m | £3.17m | £2.70m | £3.23m | £4.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.98k | N/A | £10.05k | £9.99k | £24.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £630.16k | £635.74k | £870.74k | £4.08m | £740.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.89m | £1.83m | £2.41m | £5.76m | £3.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £270.00k | £239.05k | £81.82k | £207.33k | £226.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £1.07m | £938.75k | £1.16m | £1.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67.00k | £47.47k | £36.06k | £37.09k | £57.45k | |
|
Incwm - Arall | £34.00k | £27.55k | £34.50k | £35.50k | £78.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £362.00k | £260.12k | £671.23k | £585.52k | £1.83m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.68m | £2.30m | £1.98m | £2.40m | £3.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £905.00k | £869.89k | £717.47k | £834.90k | £1.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £75.00k | £70.82k | £42.75k | £64.37k | £50.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.00k | £24.29k | £23.46k | £27.75k | £33.55k | |
|
Gwariant - Arall | £28.00k | £6.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.