ymddiriedolwyr ST ALBANS CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 200330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDA CHALONER CBE | Cadeirydd | 02 March 2016 |
|
|
||||
Mary Conneely | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jonathan Andrew Bulloch | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Prof Peter Thomas Newby | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Mr Robert Osborne | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||
TIM BOATSWAIN | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|
||||
ERIC WILLIAM ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL EVELYN SINGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.