Hanes ariannol THE BYFLEET UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 200344
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 30/06/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £493.45k | £501.79k | £493.27k | £515.33k | £243.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £551.37k | £456.56k | £443.62k | £467.44k | £282.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | £3.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £293.38k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £152.69k | N/A | £161.43k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £55.73k | N/A | £350.68k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £218 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £401.27k | N/A | £422.22k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £26.16k | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £8.03k | N/A | £60.19k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £45.22k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £29.14k | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.