ymddiriedolwyr WOLDINGHAM VILLAGE TRUST (FORMERLY WOLDINGHAM INSTITUTE)
Rhif yr elusen: 200366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederick Walden | Cadeirydd | 11 October 2022 |
|
|
||||
Mat Jeary | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Marius Gallaher | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||
Matthew Searle | Ymddiriedolwr | 17 July 2013 |
|
|
||||
Debbie Shaw | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|
||||
Stephen Michael Burchell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Roy Frederick Fox | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.