Dogfen lywodraethu WIMBLEDON GUILD OF SOCIAL WELFARE (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 200424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 OCTOBER 1943 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 3 APRIL 1950, 25 NOVEMBER 1988, 23 DECEMBER 2003 AND 6 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ALL OR ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF WIMBLEDON AND DISTRICT AND THE COMMUNITIES THEREOF
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WIMBLEDON AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.