ymddiriedolwyr WIMBLEDON GUILD OF SOCIAL WELFARE (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 200424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN ELIZABETH COOKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
ENIOLA OLADIPO | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Frances Haque | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|||||
Alexander Pfeifer | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Howard Richards | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Karen Biggs | Ymddiriedolwr | 06 October 2015 |
|
|
||||
CAROLINE MAWHOOD | Ymddiriedolwr | 18 November 2012 |
|
|
||||
AMIR SIDDIQUI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ANDREW STEELE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.