ymddiriedolwyr PARTIS COLLEGE
Rhif yr elusen: 200606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Laing Davies | Cadeirydd | 13 June 2018 |
|
|
||||
Shelley Bromley | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|||||
Rebecca Dennis | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
SUSAN FRANCES TOLAND | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|||||
David Mark Phillips | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Magdalen Goodbody | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Sarah Exton | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
John Bowman | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
David Atwell | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.